Hanes ariannol ST MARY'S CENTRE COMMUNITY TRUST

Rhif yr elusen: 1122054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £150.03k £216.78k £405.93k £440.83k £692.10k
Cyfanswm gwariant £113.72k £154.16k £214.26k £404.74k £516.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £32.10k £41.50k £43.26k £44.66k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £532.77k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £153.44k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £5.89k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £515.58k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £944
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £9.47k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0