ymddiriedolwyr POWYSLAND CLUB, CLWB POWYSLAND
Rhif yr elusen: 1120504
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (29 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID WILLIAM HALL | Cadeirydd |
|
||||||
Lt Col Glyn Ellis Jones Lt Col | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
Philip Nanney Williams | Ymddiriedolwr | 20 May 2017 |
|
|
||||
Colin Stratford | Ymddiriedolwr | 20 May 2017 |
|
|
||||
Hazel Edwina Evans | Ymddiriedolwr | 20 May 2017 |
|
|
||||
KRISTINE MOORE | Ymddiriedolwr | 20 May 2017 |
|
|
||||
Mary Elizabeth Oldham | Ymddiriedolwr | 20 May 2017 |
|
|
||||
Nia Ann Griffiths | Ymddiriedolwr | 14 May 2016 |
|
|||||
David Peate | Ymddiriedolwr | 09 May 2015 |
|
|
||||
John Alan Payne | Ymddiriedolwr | 09 May 2015 |
|
|
||||
David Lloyd Peate | Ymddiriedolwr | 09 May 2015 |
|
|
||||
ESTELLE BLEIVAS | Ymddiriedolwr | 29 August 2014 |
|
|||||
RICHARD WILFRID CHURCH | Ymddiriedolwr | 07 February 2014 |
|
|
||||
BRIAN POOLE | Ymddiriedolwr | 07 February 2014 |
|
|
||||
WILLIAM JOHN BRITNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAPHNE ELIZABETH WOODHOUSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET ANNE STACEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr DAVID STEPHENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr ROGER LEE BROWN MA FSA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CATHERINE RICHARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr PETER GEORGE BARTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN LEONARD DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR BOB SILVESTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.