Hanes ariannol NEW GROUND CHURCHES
Rhif yr elusen: 1121110
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £450.46k | £728.42k | £503.17k | £487.07k | £575.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £521.29k | £729.03k | £556.55k | £458.14k | £624.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £523.51k | £473.23k | N/A | £492.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £204.84k | £29.90k | N/A | £82.81k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £76 | £37 | N/A | £31 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £729.03k | £556.55k | N/A | £621.71k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | N/A | £2.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.96k | £4.25k | N/A | £5.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £195.02k | £291.06k | N/A | £217.82k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.