Hanes ariannol THE FRIENDS OF SAINT STEPHEN ON THE CLIFFS BLACKPOOL

Rhif yr elusen: 1120454
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (81 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.30k £15.30k £18.75k £21.64k £17.34k
Cyfanswm gwariant £74.12k £31.30k £31.17k £30.67k £25.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A