Ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF SAINT STEPHEN ON THE CLIFFS BLACKPOOL
Rhif yr elusen: 1120454

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (81 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew James Teather | Cadeirydd | 01 February 2023 |
|
|||||
Anne Berry | Ymddiriedolwr | 02 January 2025 |
|
|
||||
Peter Whitehead | Ymddiriedolwr | 21 August 2022 |
|
|
||||
Audrey McLennan | Ymddiriedolwr | 21 August 2022 |
|
|
||||
Dr Keith McLennan | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
Walter John Cairns | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
JENNIFER GREEN | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|
||||
DOROTHY GRAHAM | Ymddiriedolwr | 18 September 2014 |
|
|||||
IAN BUTTERWORTH | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.