Ymddiriedolwyr THE BRITAIN-NIGERIA EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 1120876

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID BRANDLER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Mike Musibau Balogun ABIOLA | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Janet Mary Kirk | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|||||
Edith Ngozi David | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
Dafe Diejomaoh | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
ELIZABETH HEATHER ORITSEJOLOMI DUDLEY | Ymddiriedolwr | 31 October 2011 |
|
|
||||
JOHN ROBERT LEE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR GRAHAM FURNISS FBA, OBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ADEBAYO OLADIMEJI | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.