ymddiriedolwyr HAIG HOUSING TRUST
Rhif yr elusen: 1125556
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Gareth Williams | Cadeirydd | 17 September 2015 |
|
|||||
Craig Thomson-Smith | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Matthew Gerard John Carter | Ymddiriedolwr | 21 December 2022 |
|
|
||||
Karen Connell | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Nina Elizabeth McWhinney | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Julian Peter Colborne-Baber | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Sarah Sanches Fernandes | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
Luise Locke | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|
||||
Dr Mark James Stewart Weir | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|
||||
Andrew Bruce Weir | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|||||
NEIL GRAHAM WHITE | Ymddiriedolwr | 17 September 2015 |
|
|||||
Stephen Michael Elliott | Ymddiriedolwr | 17 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.