ymddiriedolwyr ELLENOR
Rhif yr elusen: 1121561
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makahn Singh Cheema | Cadeirydd | 22 November 2021 |
|
|
||||
Duncan Geoffrey Holt | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Christina Helen Dianellou | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Jasbinder Singh Kuller | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Vanessa Constance Jeans | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Karen Urquhart Griffiths | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Manjit Atwal | Ymddiriedolwr | 23 August 2021 |
|
|
||||
Victoria Clare Heath | Ymddiriedolwr | 06 April 2020 |
|
|
||||
Nigel Springhall | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Peter John Shotter | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||
Shamminder Singu Bedi | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.