Hanes ariannol ACTION FOR THE RIVER KENNET
Rhif yr elusen: 1120725
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £142.44k | £128.68k | £313.29k | £673.41k | £579.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £165.51k | £151.83k | £166.06k | £453.57k | £505.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £20.08k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.00k | £18.00k | £204.66k | £311.65k | £210.98k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £73.99k | £37.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £2.89k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £589.75k | £532.30k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £6.78k | £1.98k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £7.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £443.58k | £496.46k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £7.66k | £8.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £2.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £80.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £2.34k | £258 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.