Hanes ariannol WOODHOUSE COMMUNITY HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1120929
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (66 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.78k | £15.74k | £27.14k | £26.24k | £19.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.48k | £15.68k | £15.70k | £13.68k | £21.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £300 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £12.67k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.