Hanes ariannol RIBBLE VALLEY CITIZENS ADVICE BUREAU LTD
Rhif yr elusen: 1120587
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £110.54k | £91.69k | £92.66k | £110.57k | £92.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £132.99k | £97.28k | £93.52k | £107.57k | £104.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £24.69k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £60.00k | £59.64k | £82.78k | £82.50k | £88.88k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.