Hanes ariannol CHURCHILL MUSIC

Rhif yr elusen: 1121866
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.03k £2.11k £14.42k £17.68k £23.30k
Cyfanswm gwariant £18.38k £7.66k £17.45k £16.32k £24.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.50k N/A N/A N/A N/A