Hanes ariannol JUNE HANCOCK MESOTHELIOMA RESEARCH FUND

Rhif yr elusen: 1121784
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £289.27k £52.65k £93.70k £46.42k £54.13k
Cyfanswm gwariant £2.98k £1.83k £57.23k £604.13k £3.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A