Ymddiriedolwyr DE NEDERLANDSE REGENBOOG SCHOOL

Rhif yr elusen: 1121703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sylvia Hazenbroek Ymddiriedolwr 15 March 2025
Dim ar gofnod
Dorien Brouwers Ymddiriedolwr 15 March 2025
Dim ar gofnod
David Maenaut Ymddiriedolwr 15 March 2025
Dim ar gofnod
Gerrit Froon Ymddiriedolwr 08 June 2024
Dim ar gofnod
Bianca Refualu Ymddiriedolwr 01 July 2023
Dim ar gofnod
Laurens Steenbergen Ymddiriedolwr 26 June 2021
Dim ar gofnod
Mattheus Wijnand de Vree Ymddiriedolwr 31 October 2020
Dim ar gofnod
Frank t' Sas Ymddiriedolwr 23 June 2018
Dim ar gofnod