Hanes ariannol LINCOLNSHIRE BUSINESSES FOR BREAKFAST

Rhif yr elusen: 1121348
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £18.80k £33.28k £42.82k £17.71k £9.36k
Cyfanswm gwariant £29.03k £41.35k £45.48k £16.27k £20.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A