CHORLEY PALS MEMORIAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance education and foster good citizenship for the benefit of the public at large in particular by: The provision of a memorial or memorials within the boundaries of the Borough of Chorley to perpetuate the memory of the Chorley Pals (The men from the town and surrounding villages who fought in World War One as 'Y' Coy. of the 11th [Service] Battalion [Accrington] East Lancashire Regiment).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 28 Tachwedd 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rt. Hon. Sir LINDSAY HOYLE MP | Cadeirydd |
|
|
|||||
Councillor Beverley MURRAY MBE | Ymddiriedolwr | 28 July 2017 |
|
|
||||
STUART ANTHONY CLEWLOW | Ymddiriedolwr | 19 July 2013 |
|
|
||||
SIMON ANDREW ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STEPHEN PENLINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN ERIC WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £171 | £0 | £2 | £27 | £192 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.80k | £981 | £496 | £509 | £489 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 16 NOVEMBER 2007
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION AND FOSTER GOOD CITIZENSHIP FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AT LARGE IN PARTICULAR BY: THE PROVISION OF A MEMORIAL WITHIN THE BOUNDARIES OF THE BOROUGH OF CHORLEY TO PERPETUATE THE MEMORY OF THE CHORLEY PALS [THE MEN FROM THE LANCASHIRE TOWN OF CHORLEY AND SURROUNDING VILLAGES WHO FOUGHT WORLD WAR ONE (1914 - 1919) AS 'Y' COMPANY OF THE 11TH (SERVICE) BATTALION (ACCRINGTON) EAST LANCASHIRE REGIMENT (COLLECTIVELY AND WIDELY KNOWN AS THE 'ACCRINGTON PALS')]. THE ACQUISITION OF ARTEFACTS AND THE UNDERTAKING OF RESEARCH WITH THE DISSEMINATION OF ANY USEFUL RESULTS.
Maes buddion
LANCASHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
41 St. Thomas's Road
CHORLEY
PR7 1JE
- Ffôn:
- 01257273313
- E-bost:
- info@chorleypalsmemorial.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window