Hanes ariannol BANGLADESHI MENTAL HEALTH FORUM

Rhif yr elusen: 1128579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (22 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.12k £9.39k £21.91k £24.20k £21.17k
Cyfanswm gwariant £9.83k £7.12k £16.50k £23.63k £16.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £6.00k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.95k N/A £6.00k £6.00k £11.20k