NATIONAL DAY OF PRAYER & WORSHIP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Interdenominational Christian prayer events held throughout year across the United Kingdom and Ireland including weekly Online Prayer events and Pentecost gatherings each year. Other prayer and interdenominational events organised including large stadium and arena gatherings,
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 05 Ionawr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 286488 THE INGLEBY CHARITABLE TRUST
- 08 Tachwedd 2007: Cofrestrwyd
- NATIONAL DAY OF PRAYER & WORSHIP (Enw gwaith)
- GLOBAL DAY OF PRAYER LONDON (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Joseph TEAGUE | Ymddiriedolwr | 30 November 2024 |
|
|
||||
Gareth William Killa | Ymddiriedolwr | 30 November 2024 |
|
|
||||
Joachim Adenusi | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
CARL BRETTLE | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.74k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.54k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 11 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Chwefror 2025 | 102 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Tachwedd 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 SEPTEMBER 2007 as amended on 24 Jul 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN LONDON AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE DIRECTORS OF THE CHARITY (HEREIN CALLED 'THE TRUSTEES') MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT PARTICULARLY BUT NOT SO AS TO LIMIT THE GENERALITY OF THE FOREGOING BY ENCOURAGING THE CHRISTIAN CHURCH ACROSS ALL DENOMINATIONS AND CULTURAL STRUCTURES TO ACHIEVE A COMMON GOAL OF PRAYER AND TRANSFORMATION SPECIFICALLY THROUGH ORGANISING A LONDON PRAYER CELEBRATION AT PENTECOST AND TO FULFIL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE CHARITY.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Alpha Nursery
161 Cumberland Road
LONDON
E13 8LS
- Ffôn:
- 07429379777
- E-bost:
- gdoplondon8@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window