ymddiriedolwyr FOREST OF AVON TRUST
Rhif yr elusen: 1122314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Martin McLaughlin | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||||||||||||
Charles Davies | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||||||||||||
Sara Blackmore | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||||||||||||
Charles Giles Clarke | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||||||||||||
Robert Bernays | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|||||||||||||||
James Joseph Mayer | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||||||||||||
Alister Rankine | Ymddiriedolwr | 09 November 2020 |
|
|
||||||||||||||
Pamela Margaret Gilder | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||||||||||||
MATTHEW RICHARD JOSEPH JONES | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||||||||||||
CHRIS BLOOR | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||||||||||||
NIGEL LESLIE HOWE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.