ymddiriedolwyr THE SAINSBURY VETERANS WELFARE SCHEME
Rhif yr elusen: 1125046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David John Clapham | Cadeirydd | 19 July 2018 |
|
|
||||
Jayne Graham | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
John Dick | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Douglas George Parkin | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|||||
John McKinnell Padgett | Ymddiriedolwr | 06 October 2019 |
|
|
||||
TIMOTHY MARTIN STRAKER | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|||||
DAVID ANDREW DAHMS | Ymddiriedolwr | 31 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.