Hanes ariannol VALE ROYAL DISABILITY SERVICES

Rhif yr elusen: 1123915
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018
Cyfanswm Incwm Gros £81.73k £63.62k £66.62k £35.05k £68.24k
Cyfanswm gwariant £110.96k £78.87k £80.50k £71.93k £77.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £61.70k £66.09k £35.05k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A