Ymddiriedolwyr DORSET COMMUNITY FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1122113
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Michelle Howard Ymddiriedolwr 07 March 2025
Dim ar gofnod
Neil Lewis Ymddiriedolwr 07 March 2025
Dim ar gofnod
Martha Searle Ymddiriedolwr 24 March 2023
Dim ar gofnod
Jenifer Anne Richardson Ymddiriedolwr 24 March 2023
SURFERS AGAINST SEWAGE
Derbyniwyd: Ar amser
Rebecca Stalker Ymddiriedolwr 09 December 2022
Dim ar gofnod
Lee Hardy Ymddiriedolwr 09 December 2022
Dim ar gofnod
Nick Lee Ymddiriedolwr 17 June 2022
Dim ar gofnod
Louise Hazel Coulton Ymddiriedolwr 14 December 2020
Dim ar gofnod
Terry Standing Ymddiriedolwr 14 December 2020
Dim ar gofnod
Deborah Appleby Ymddiriedolwr 14 December 2020
UK COMMUNITY FOUNDATIONS
Derbyniwyd: Ar amser
Tom Nicholas Flood Ymddiriedolwr 14 December 2020
Dim ar gofnod