Hanes ariannol STUDENT HUBS
Rhif yr elusen: 1122328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £566.90k | £510.51k | £530.20k | £513.85k | £527.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £564.17k | £433.59k | £459.63k | £461.29k | £487.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.62k | £1.71k | N/A | £3.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £499.45k | £483.42k | £519.93k | £510.70k | £507.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £60.93k | £16.45k | £10.28k | £2.54k | £17.63k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £215 | £0 | £0 | £460 | £1.98k | |
|
Incwm - Arall | £6.31k | £10.63k | £0 | £156 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £526.56k | £404.08k | £407.63k | £406.20k | £431.66k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £37.61k | £23.41k | £52.00k | £53.00k | £56.03k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.73k | £0 | £2.45k | £2.09k | £2.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £6.10k | £0 | £2.09k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.