Hanes ariannol RFU INJURED PLAYERS FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1122139
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.08m £518.72k £1.99m £1.81m £1.18m
Cyfanswm gwariant £1.09m £781.06k £913.65k £1.94m £1.91m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £343.26k £224.54k £1.63m £1.49m £841.72k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £366.52k £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £372.12k £294.18k £354.23k £322.00k £343.16k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £856.84k £671.01k £780.97k £1.80m £1.76m
Gwariant - Ar godi arian £228.69k £110.05k £132.68k £144.23k £151.15k
Gwariant - Llywodraethu £35.01k £9.56k £21.25k £159.25k £178.49k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £192.38k £140.04k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £59.75k £10.28k £9.96k £10.27k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0