ymddiriedolwyr THE BROOK STREET BAND TRUST
Rhif yr elusen: 1122890
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILL HOFFBRAND | Cadeirydd | 26 August 2014 |
|
|
||||||
Jane Elizabeth Spencer-Davis | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|||||||
Nicola Jane Ainger BA MSc | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|
||||||
Catherine Bradley | Ymddiriedolwr | 29 February 2016 |
|
|
||||||
SELINA SKIPWITH | Ymddiriedolwr | 21 September 2011 |
|
|
||||||
MARCUS JOHN DAVEY CBE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.