Hanes ariannol THE ASHMORE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1122351
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £331.37k £343.82k £1.48m £950.87k £980.32k
Cyfanswm gwariant £281.55k £158.74k £343.35k £537.04k £427.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £1.22m £736.93k £692.59k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £269.25k £213.94k £287.72k
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £342.57k £519.38k £394.62k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £782 £15.78k £27.63k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £21.30k £18.80k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £301.36k £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £1.89k £4.80k