Hanes ariannol Rotherham United Community Trust

Rhif yr elusen: 1123692
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.43m £1.56m £2.14m £1.79m £2.32m
Cyfanswm gwariant £1.21m £1.27m £1.93m £1.77m £2.21m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £600.00k £102.30k N/A £361.94k £155.97k
Incwm o roddion a chymynroddion £46.45k £67.58k £98.49k £5.89k £57.50k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £118.22k £54.99k £318.24k £475.46k £526.44k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.12m £1.32m £1.72m £1.29m £1.70m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £87 £11.49k £29.14k
Incwm - Arall £141.30k £111.99k £0 £0 £3.67k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £57.50k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.21m £1.27m £1.93m £1.77m £2.21m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0