Ymddiriedolwyr PSI-K

Rhif yr elusen: 1126308
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr James Kermode Ymddiriedolwr 10 March 2025
Dim ar gofnod
Professor Lucia Anna Reining Ymddiriedolwr 14 February 2019
Dim ar gofnod
Professor Elisa Molinari Ymddiriedolwr 14 February 2019
Dim ar gofnod
Professor Claudia Draxl Ymddiriedolwr 05 February 2019
Dim ar gofnod
Professor Stefan Blugel Ymddiriedolwr 24 November 2017
Dim ar gofnod
Professor Silke Biermann Ymddiriedolwr 09 December 2016
Dim ar gofnod
Professor Peter Haynes Ymddiriedolwr 09 December 2016
Dim ar gofnod
Dr Arash Mostofi Ymddiriedolwr 09 December 2016
Dim ar gofnod