SUDBURY AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our service helps people resolve their money, legal and other problems by providing information and advice and by influencing policy makers. This service is independent and provides free, confidential and impartial advice to everyone regardless of race, gender, disability, sexual orientation, religion, age or nationality.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £146,668 o 18 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Suffolk
Llywodraethu
- 04 Ebrill 2008: Cofrestrwyd
- SUDBURY AND SOUTH SUFFOLK CITIZENS ADVICE LIMITED (Enw gwaith)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Michael Pieczka | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Matthew Alexander James Martin | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Piers Bellingham Astley Roberts | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|||||
Sarah Elizabeth Bartlett | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Paul Michael Sweeny | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
David Pearson Watts | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £239.49k | £352.65k | £285.20k | £251.14k | £214.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £209.84k | £264.15k | £276.71k | £275.25k | £265.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £70.31k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £144.79k | £108.11k | £100.72k | £123.93k | £146.67k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/01/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/10/2015 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 26 APR 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 23 JAN 2023
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (‘OBJECTS’) ARE SPECIFICALLY: TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS IN PARTICULAR, BUT WITHOUT LIMITATION, FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN SUDBURY AND SURROUNDING AREAS.
Maes buddion
THE BOROUGH 0F SUDBURY AND SURROUNDING DISTRICT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KEYSE HOUSE
ACTON LANE
SUDBURY
CO10 1QN
- Ffôn:
- 01787321403
- E-bost:
- office.admin@sudburycab.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window