ymddiriedolwyr SCHOOLS NORTHEAST
Rhif yr elusen: 1129594
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN HARDY | Cadeirydd | 29 May 2012 |
|
|
||||
Mike Butler | Ymddiriedolwr | 03 February 2023 |
|
|
||||
Christina Jones | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||
Kate Chisholm | Ymddiriedolwr | 24 October 2021 |
|
|
||||
Pete King | Ymddiriedolwr | 24 October 2021 |
|
|
||||
Zoe Carr | Ymddiriedolwr | 24 October 2021 |
|
|
||||
Jo Heaton | Ymddiriedolwr | 24 October 2021 |
|
|
||||
Kieran McLaughlin | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Colin Andrew Lofthouse | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|
||||
Dame Maura REGAN | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|||||
MONICA SHEPHERD | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Kieran McGrane | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.