Hanes ariannol SALFORD LOAVES AND FISHES LTD
Rhif yr elusen: 1124460
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £143.22k | £206.96k | £288.01k | £286.89k | £472.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £177.37k | £234.59k | £245.02k | £315.31k | £366.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.00k | N/A | £25.00k | £18.25k | £60.42k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.