Hanes ariannol DERBY COUNTY COMMUNITY TRUST

Rhif yr elusen: 1123520
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.28m £2.54m £3.60m £3.34m £3.87m
Cyfanswm gwariant £3.01m £2.46m £3.20m £3.40m £4.05m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £781.46k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £693.22k £784.46k £719.31k £601.12k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £87.78k £112.78k £0 £0 £70.93k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £115.86k £11.99k £326.10k £121.58k £332.57k
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.07m £2.42m £3.27m £3.22m £3.39m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £71.43k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £112.78k £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.92m £2.40m £2.91m £3.28m £3.86m
Gwariant - Ar godi arian £90.50k £61.36k £288.92k £111.53k £190.57k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £627.84k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0