Hanes ariannol ST JOSEPH'S NURSERY

Rhif yr elusen: 1123537
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £159.54k £153.57k £175.85k £199.61k £225.65k
Cyfanswm gwariant £154.21k £179.02k £183.65k £185.82k £203.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £138.68k £130.91k £137.24k £164.28k £184.13k