Hanes ariannol THE BIRMINGHAM CIVIC SOCIETY

Rhif yr elusen: 1123806
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £67.41k £68.37k £87.20k £46.56k £30.34k
Cyfanswm gwariant £87.62k £49.81k £62.41k £85.40k £53.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £20.00k £15.00k £15.00k N/A N/A