KIDS IN MUSEUMS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Visitor led organisation that works with museums throughout the UK to make them more welcoming of all families, children and young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £176,346 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 15 Ebrill 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa Eke | Cadeirydd | 17 June 2022 |
|
|
||||
Jessica Mary Clare Thomas | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||
Guy Russell Turton | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||
Rachel Brodie | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Joe Rattray | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Christina Inger Margareta Lister | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Steven Joseph Bogle | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Paul Brian Marden | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Morrigan Mason | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
||||
Rachel Kuhn | Ymddiriedolwr | 05 February 2019 |
|
|
||||
Victoria Pinnington | Ymddiriedolwr | 05 February 2019 |
|
|
||||
Anne Brisbin | Ymddiriedolwr | 05 February 2019 |
|
|
||||
Elizabeth McKay | Ymddiriedolwr | 02 October 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £251.21k | £215.55k | £215.23k | £242.89k | £235.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £254.66k | £198.73k | £220.48k | £243.35k | £251.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £190.00k | £175.04k | £180.80k | £176.99k | £176.35k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/05/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/11/2007 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 12/02/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19/09/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 01 JUL 2016 as amended on 08 Aug 2018 as amended on 08 Aug 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION, INCLUDING THE EDUCATION OF CHILDREN AND FAMILIES, BY THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES IN MUSEUMS, GALLERIES, SCHOOLS AND OTHER PLACES OF FORMAL AND INFORMAL LEARNING
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4TH FLOOR
SILVERSTREAM HOUSE
45 FITZROY STREET
LONDON
W1T 6EB
- Ffôn:
- 07709 010273
- E-bost:
- getintouch@kidsinmuseums.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window