Hanes ariannol FORTALICE LIMITED
Rhif yr elusen: 1124031
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.03m | £1.15m | £1.64m | £1.43m | £1.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03m | £1.10m | £1.27m | £1.44m | £1.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £383.46k | £410.87k | £558.94k | £448.59k | £510.89k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £59.46k | £59.28k | £123.57k | £88.81k | £179.86k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £38.69k | £359 | £20.65k | £42.14k | £74.51k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £917.61k | £1.04m | £1.49m | £1.28m | £1.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.31k | £11.81k | £12.60k | £12.07k | £15.16k | |
|
Incwm - Arall | £1.44k | £33.95k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.03m | £1.10m | £1.23m | £1.41m | £1.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.98k | £544 | £33.27k | £27.18k | £24.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.45k | £41.34k | £19.21k | £19.35k | £24.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.98k | £0 | £2.09k | £2.28k | £2.12k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.