ymddiriedolwyr FORTALICE LIMITED
Rhif yr elusen: 1124031
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diane Mary Hawkins DL JP LLB | Cadeirydd |
|
||||||||
Jeremy Paul Rayner | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||||
Carol Linda Thomas | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Richard Jackson | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||||
Sharon White | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|||||||
Rev Ian Hepburn | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||||
Sarah Collier | Ymddiriedolwr | 11 June 2020 |
|
|
||||||
JENNY SMITH | Ymddiriedolwr | 26 January 2015 |
|
|
||||||
LUCY LEE | Ymddiriedolwr | 26 January 2015 |
|
|
||||||
SYLVIA SWAIN | Ymddiriedolwr | 26 January 2015 |
|
|
||||||
ANGELA KELLY | Ymddiriedolwr | 26 January 2015 |
|
|
||||||
Dr GILL SMALLWOOD MBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
HILARY JOAN EASTHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.