ymddiriedolwyr THE BENJAMIN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1124936
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Charles Matthews | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Matthew John Townsend | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|||||
Mark Wardell | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Samantha Mary Massingham | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|
||||
Thomas Jon Harvey | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
||||
James McCulloch | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.