Hanes ariannol YORKSHIRE YOGA

Rhif yr elusen: 1124347
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £83.85k £96.81k £40.69k £29.91k £20.60k
Cyfanswm gwariant £114.10k £68.84k £77.11k £26.39k £25.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £19.59k £19.93k £8.00k N/A £2.81k