RESOLVE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Resolve is charitable trust whose principal aim is the support, treatment and rehabilitation of people who suffer from substance problems based in North & East Hertfordshire. Resolve aims to assist people from the misuse of alcohol and drugs into a manageable positive life style, contributing to the communities within which they live.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Cyfanswm incwm:
£737,414
Roddion a chymynroddion | £5.49k | |
Weithgareddau elusennol | £731.25k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £677 |
Cyfanswm gwariant:
£730,444
Codi arian | £96 | |
Weithgareddau elusennol | £730.35k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £308,136 o 1 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £96 | |
Gwariant elusennol | £730.35k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £6.97k |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 17 Tachwedd 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1199084 RESOLVE
- 22 Medi 2008: Cofrestrwyd
- 17 Tachwedd 2022: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £206.79k | £269.06k | £517.45k | £610.05k | £737.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £201.92k | £266.19k | £507.04k | £555.45k | £730.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £14.20k | £33.09k | £104.29k | £227.16k | £308.14k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.75k | £11.13k | £143.06k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £16.33k | £5.99k | £5.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £501.12k | £604.06k | £731.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £677 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £506.25k | £555.35k | £730.35k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £96 | £96 | £96 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £690 | £900 | £900 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £690 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | £8.67k | £16.98k | £12.08k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | £68.45k | £380.85k | £372.81k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | £86.28k | £352.40k | £332.48k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Medi 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Awst 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 28 Awst 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 28 Awst 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST MADE 17 SEPTEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES MUST APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN FURTHERING THE FOLLOWING OBJECTS ("THE OBJECTS") 1) THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS OF PEOPLE IN HERTFORDSHIRE, WHO ARE AFFECTED BY OR DEPENDENT ON DRUGS AND ALCOHOL IN HERTFORDSHIRE. 2) THE PRESERVATION AND PROTECTION OF THE GOOD HEALTH OF PERSONS IN HERTFORDSHIRE WHO ARE IN DANGER OF BECOMING ADDICTED TO, OR DEPENDENT ON, OR WHO HAVE ALREADY BECOME ADDICTED TO OR DEPENDENT ON DRUGS OR ALCOHOL.
Maes buddion
LOCAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window