FRIENDS OF THE CHAPEL OF SAINT LAWRENCE, WARMINSTER (FOCSL)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting the feoffees of the chapel in maintaining , refurbishing and beautifying the chapel. Variety of fund raising and community activities organised -concerts, sales etc.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Wiltshire
Llywodraethu
- 26 Gorffennaf 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1194628 ST LAWRENCE CHAPEL WARMINSTER
- 15 Mai 2008: Cofrestrwyd
- 26 Gorffennaf 2023: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.48k | £1.48k | £614 | £610 | £1.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.24k | £4.24k | £300 | £300 | £656 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 21 Mawrth 2022 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 MARCH 2008
Gwrthrychau elusennol
TO SUPPORT THE WORK OF THE FEOFFEES OF THE CHAPEL OF SAINT LAWRENCE AND TO PROVIDE FOR THE RESTORATION, PRESERVATION, REPAIR, MAINTENANCE, IMPROVEMENT AND BEAUTIFICATION OF THE CHAPEL AND ITS MONUMENTS, FITTINGS, FIXTURES, STAINED GLASS, FURNITURE, ORNAMENTS AND CHATTELS IN THE CHAPEL AND THE CHAPEL'S GROUND.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, WILTSHIRE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window