Hanes ariannol CONGREGATION VYOEL MOSHE D'SATMER CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1124174
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £884.56k | £789.27k | £906.46k | £562.68k | £641.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £893.47k | £794.96k | £860.28k | £599.93k | £662.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £884.52k | £789.23k | £906.46k | £562.67k | £641.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £38 | £34 | £4 | £1 | £21 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £847.54k | £762.70k | £826.61k | £577.08k | £646.71k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £45.93k | £25.67k | £27.54k | £17.86k | £9.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.05k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £496.93k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £6.59k | £6.13k | £5.00k | £6.22k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.