THE COLLEGE OF SAINT MARY OF WINCHESTER IN OXFORD, COMMONLY CALLED NEW COLLEGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of education, learning and research; and the advancement of religion (in that the College is a choral college in accordance with the Founder's intentions and hence it sustains a Choir and a Choir School).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£22,066,000
Roddion a chymynroddion | £5.31m | |
Weithgareddau elusennol | £11.47m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £345.00k | |
Buddsoddiadau | £4.93m | |
Arall | £10.00k |
Cyfanswm gwariant:
£21,185,000
Codi arian | £1.01m | |
Weithgareddau elusennol | £20.17m | |
Arall | £0 |
£13,569,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.01m | |
Gwariant elusennol | £20.17m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £881.00k |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.01m | |
Gwariant elusennol | £20.17m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £14.45m |
Pobl

745 Gweithwyr
52 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 13 |
£70k i £80k | 6 |
£80k i £90k | 2 |
£90k i £100k | 2 |
£100k i £110k | 1 |
£110k i £120k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
£130k i £140k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 04 Gorffennaf 2011: Cofrestrwyd
- NEW COLLEGE (Enw gwaith)
- NEW COLLEGE IN OXFORD (Enw gwaith)
- NEW COLLEGE OXFORD (Enw gwaith)
- THE COLLEGE OF SAINT MARY OF WINCHESTER IN OXFORD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
52 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Cohen | Ymddiriedolwr | 19 January 2025 |
|
|
||||||||
Thomas Murphy | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||||||
Margarita Vaysman | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||||||
Dr Christian Sahner | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||||||
Bernhard Malkmus | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||
Polly Louise Waite | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||
Professor Peter Boxall | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||
Meera Sabaratnam | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||
Paola Conconi | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||||||
Dr Elena Baena-Gonzalez | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||||||
Dr Stephan Uphoff | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||||||
Dr Natalia Ares | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||||||
Dr Jean-Paul Carvalho | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||||||
Dr Jeanne Morefield | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||||||
Professor Shivaji Sondhi | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||||||
Professor Robert Hepach | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||||||
Professor Barbara Rossi | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||||||
Prof Nino Luraghi | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||||||
Gerald Wells | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||||||
Miles Young | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||||
Robert Quinney | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||||
Professor Andrew Meadows | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||||
Dr Grant Churchill | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||||||
MASUD HUSAIN | Ymddiriedolwr | 19 October 2012 |
|
|
||||||||
Rev ERICA LONGFELLOW | Ymddiriedolwr | 17 February 2012 |
|
|
||||||||
MARK CURTIS | Ymddiriedolwr | 17 February 2012 |
|
|
||||||||
Dr HANNAH SULLIVAN | Ymddiriedolwr | 17 February 2012 |
|
|
||||||||
Professor JOSEPH CONLON | Ymddiriedolwr | 17 February 2012 |
|
|
||||||||
JANE LIGHTFOOT | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
||||||||
Professor ANDREI ZORIN | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
||||||||
Professor MARI SAKO | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
||||||||
Professor VOLKER HALBACH | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
||||||||
Professor RICHARD WHITTINGTON | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
||||||||
Professor STEPHEN MULHALL | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
||||||||
JONATHAN BLACK | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
||||||||
ROSALIND TEMPLE | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
||||||||
Professor DAVID PARROTT | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
||||||||
PROFESSOR MARCUS DU SAUTOY | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
||||||||
Professor OLIVER PYBUS | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
||||||||
Dr MARK GRIFFITH | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
||||||||
Professor JOHN MCGRADY | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
||||||||
DR M J BURDEN | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|||||||||
Professor EUGENE FLYNN | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
||||||||
Professor SUSAN BRIGHT | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
||||||||
DAVID PALFREYMAN | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
||||||||
Dr WILLIAM POOLE | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|||||||||
Professor MARTIN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
||||||||
Professor DIETER HELM | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
||||||||
Professor TIMOTHY WILLIAMSON | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
||||||||
Dr ADRIANNE SLYZ | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
||||||||
Professor DAVID GAVAGHAN | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
||||||||
Dr RICHARD MASH | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.33m | £15.99m | £17.80m | £20.02m | £21.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.13m | £16.61m | £16.93m | £21.34m | £21.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.52m | £3.90m | £7.16m | £4.11m | £5.31m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £214.00k | £110.00k | £9.00k | £180.00k | £345.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.36m | £7.98m | £8.03m | £9.91m | £11.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £73.00k | £970.00k | £1.20m | £146.00k | £318.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.31m | £4.32m | £3.10m | £5.93m | £4.93m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £660.00k | £694.00k | £42.00k | £10.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £187.00k | £824.30k | £281.64k | £424.05k | £241.01k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £18.89m | £15.81m | £16.17m | £20.46m | £20.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.24m | £807.00k | £758.00k | £876.00k | £1.01m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.00k | £27.00k | £35.00k | £0 | £43.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £222.00k | £17.43k | £226.04k | £266.48k | £291.67k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £666.00k | £262.00k | £245.00k | £317.00k | £406.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £47.56m | £51.20m | £53.79m | £69.45m | £98.35m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £257.51m | £239.48m | £290.65m | £296.26m | £277.36m | |
|
Cyfanswm asedau | £6.53m | £4.30m | £9.24m | £6.92m | £10.62m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£3.60m | -£2.55m | -£2.17m | -£4.34m | -£3.40m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.66m | £2.24m | £3.83m | £4.98m | £5.17m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 05 Mehefin 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 05 Mehefin 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 14 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 14 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 16 Awst 2020 | 77 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 16 Awst 2020 | 77 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF FOUNDATION DATED 26 NOVEMBER 1379 AND STATUTES LAST AMENDED INCORPORATED INTO THE STATUTES 20 MAY 2011
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, LEARNING AND RESEARCH THE ADVANCEMENT OF RELIGION
Maes buddion
THROUGHOUT ENGLAND AND WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NEW COLLEGE
HOLYWELL STREET
OXFORD
OX1 3BN
- Ffôn:
- 01865279500
- E-bost:
- BURSAR@NEW.OX.AC.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window