Hanes ariannol EXETER ROYAL ACADEMY FOR DEAF EDUCATION
Rhif yr elusen: 1124523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.80m | £5.36m | £5.46m | £5.83m | £6.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.29m | £4.90m | £5.24m | £5.46m | £6.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.09m | £4.02m | £4.82m | £5.33m | £5.98m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £68.08k | £107.73k | £169.72k | £106.02k | £112.65k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.22k | £907.93k | £388.31k | £302.19k | £258.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £43.29k | £36.26k | £41.67k | £38.34k | £42.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.74m | £4.15m | £5.00m | £5.44m | £6.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £34.35k | £8.61k | £2.68k | £5.21k | £27.23k | |
|
Incwm - Arall | £10.67k | £258.48k | £25.77k | £38.88k | £69.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £659 | £803 | £232.52k | £285.00k | £137.97k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.12m | £4.71m | £5.24m | £5.45m | £6.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £167.67k | £189.67k | £6.09k | £6.09k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.48k | £26.33k | £32.26k | £39.46k | £39.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £115 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.