Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau WREKIN HISTORICAL GROUP
Rhif yr elusen: 512397-1
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
RULES RULES ADOPTED 8 OCTOBER 1981 AS AMENDED 8 MAY 1997 AND 1 APRIL 2004. NAME CHANGED BY RESOLUTION OF 7 OCTOBER 2010 08 OCT 1981
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE STUDY OF ARCHAEOLOGY, LOCAL HISTORY AND THE RELATED ARTS AND SCIENCES IN TELFORD AND THE SURROUNDING DISTRICT. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF CONSITITUTION)
Maes buddion
TELFORD AND THE SURROUNDING DISTRICT.
Hanes cofrestru
- 12 Mehefin 2008: Cofrestrwyd
- 27 Tachwedd 2023: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Enwau eraill
- JOHN PAGETT MEMORIAL TRUST (Enw blaenorol)
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.