Hanes ariannol SCOTT BOLTON TRUST

Rhif yr elusen: 1125000
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.13k £23.61k £25.60k £32.02k £33.13k
Cyfanswm gwariant £41.67k £15.87k £32.50k £49.63k £49.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A