Ymddiriedolwyr CROYDON HARRIERS (ATHLETICS CLUB)
Rhif yr elusen: 1125648

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLIN OXLADE | Cadeirydd | 24 November 2011 |
|
|
||||
Karen Stewart | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
PEARL SETHNA-McINTOSH | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|
||||
JAMES MOORE | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
|
||||
RADHIKA SHANMUGANATHAN | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
|
||||
DAVID JOHN WHITE | Ymddiriedolwr | 10 July 2013 |
|
|
||||
ANDY JOHN DEL NEVO | Ymddiriedolwr | 10 July 2013 |
|
|
||||
NEIL AIKMAN | Ymddiriedolwr | 10 July 2013 |
|
|
||||
MATTHEW KIERNAN | Ymddiriedolwr | 24 November 2011 |
|
|
||||
Amy STONE | Ymddiriedolwr | 24 November 2011 |
|
|
||||
PAUL BRYAN WESTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL ANTHONY FLEET | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TERRY DEAN LAPINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.