Ymddiriedolwyr THE EXAIREO TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1125402
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CATHERINE MARY BRADY Cadeirydd 08 March 2021
SANTA MARIA EDUCATION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Ashley Riman Ymddiriedolwr 12 December 2024
Dim ar gofnod
Simon Richard Scoggins Ymddiriedolwr 15 March 2022
TRINITY METHODIST CHURCH, LOUGHBOROUGH
Derbyniwyd: Ar amser
LOUGHBOROUGH METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
DETTIE WALLINGTON Ymddiriedolwr 14 December 2012
THE BAYITH TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
MICHAEL MILLMAN Ymddiriedolwr 21 September 2012
Dim ar gofnod
GARY BRADSHAW-MAYS Ymddiriedolwr 04 April 2012
Dim ar gofnod