Hanes ariannol FRIENDS OF PAXTON PITS NATURE RESERVE

Rhif yr elusen: 1125221
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £70.23k £57.17k £90.14k £67.41k £92.74k
Cyfanswm gwariant £44.90k £47.70k £52.60k £75.59k £152.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A