Hanes ariannol THE SURREY HILLS SOCIETY

Rhif yr elusen: 1125532
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (10 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.52k £21.53k £64.37k £80.35k £193.29k
Cyfanswm gwariant £30.80k £15.73k £44.31k £73.46k £115.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £65.90k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £6.40k £10.13k N/A N/A